1987年9月至1989年7月,四川省人民警察学校读书;
1989年8月至1996年3月,长宁县公安刑警队民警、政治处干事(期间:1991年9月—1993年7月沈阳刑警学院函授大专毕业;1994年7月—1995年12月下派官兴任乡长助理);
1996年3月至1998年1月,长宁县委组织部副科级组织员、组织科科长;
1998年1月至1998年12月,长宁县古河镇党委副书记;
1998年12月至2002年7月,长宁县古河镇党委副书记、镇长;
2002年7月至2002年11月,长宁县梅白乡党委书记;
2002年11月至2006年11月,屏山县人民政府副县长、党组成员;
2006年11月至2011年12月,中共宜宾县委常委,宜宾县人民政府副县长
2011年12月 宜宾县人民政府常务副县长