1978年8月至1981年7月,在宜宾县共大中师班学习;
1981年8月至1992年4月,先后在宜宾县文教局、司法局、文化局工作;
1992年4月至1996年4月,在宜宾县体改委工作,先后任科长、副主任;
1996年4月至1997年3月,在宜宾县财政局工作,任国资局局长;
1997年3月至2001年2月,在宜宾县民政局工作,任局长、总支副书记;
2001年2月至2006年10月,在宜宾县政府办工作,任政府党组成员、办公室主任、党总支书记;
2006年11月至今,宜宾县人民政府副县长
苏公网安备 32090202000961号