1987年9月—1992年7月 在成都中医药大学.医学系读大学,获学士文凭。
1992年7月—1998年8月 在宜宾县中医院工作,先后任临床医师、住院部主任、副院长。
1998年8月—2000年2月 在宜宾县社保处工作,任副处长。
2000年2月—2005年11月 在宜宾县劳动和社会保障局工作,先后担任副局长、局长。
2005年12月至今 在宜宾县人民政府工作,任副县长。
苏公网安备 32090202000961号